PLAYA VIDAL JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de PLAYA VIDAL JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PLAYA VIDAL JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHARGOFARM SL | Apoderado Mancomunado | 23/06/2017 | |
SHARGOFARM SL | Apoderado Mancomunado | 22/02/2017 |
VINCULACIONES DE PLAYA VIDAL JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAYA VIDAL JOSEP MARIA
Empresa: SHARGOFARM SL
Consejero
- Del Pozo Triscon Victor
- Pi Pages Francesc De Paula
- Playa Vidal Josep Maria
- Sayol Santamaria Ignasi
Presidente
- Playa Vidal Josep Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45937 , F 205, S 8, H B 481258, I/A 11 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-08
Empresa: SHARGOFARM SL
Presidente
- Playa Vidal Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45937 , F 201, S 8, H B 481258, I/A 6 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: SHARGOFARM SL
Apoderado Mancomunado
- Playa Vidal Josep Maria
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45236 , F 71, S 8, H B 481258, I/A 5 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Empresa: SHARGOFARM SL
Apoderado Mancomunado
- Castillo Diaz Pau
- Playa Vidal Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45236 , F 68, S 8, H B 481258, I/A 3 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-08
Empresa: SHARGOFARM SL
Consejero
- Playa Vidal Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45236 , F 67, S 8, H B 481258, I/A 2 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Información de PLAYA VIDAL JOSEP MARIA
Mostramos los datos de PLAYA VIDAL JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAYA VIDAL JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos