PLANET VICENTE MARIA LUISA
Informe ejecutivo de PLANET VICENTE MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLANET VICENTE MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIC 080BCN SL | Administrador Unico | 23/12/2014 |
VINCULACIONES DE PLANET VICENTE MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLANET VICENTE MARIA LUISA
Empresa: TEXTILE ADVANCED FORMULA SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Planet Vicente Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44643 , F 34, S 8, H B 462165, I/A 3 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: TEXTILE ADVANCED FORMULA SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Planet Vicente Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44643 , F 31, S 8, H B 462165, I/A 1 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: MIC 080BCN SL
Administrador Unico
- Planet Vicente Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44600 , F 105, S 8, H B 460881, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-08
Empresa: SOLPORT'S PLANET SL
Administrador Mancomunado
- Planet Vicente Maria Luisa
- Rivas Contreras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42247 , F 35, S 8, H B 405506, I/A 3 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Empresa: SOLPORT'S PLANET SL
Administrador Mancomunado
- Planet Vicente Maria Luisa
- Rivas Contreras Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42247 , F 33, S 8, H B 405506, I/A 1 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Información de PLANET VICENTE MARIA LUISA
Mostramos los datos de PLANET VICENTE MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLANET VICENTE MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos