PLANAS QUINTANA AGUSTI
Informe ejecutivo de PLANAS QUINTANA AGUSTI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PLANAS QUINTANA AGUSTI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA | Apoderado Mancomunado | 30/05/2024 | |
FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA | Apoderado Mancomunado | 03/12/2020 | |
FEDERAL-MOGUL FRICTION SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 21/08/2014 | |
FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA | Apoderado | 03/10/2011 |
VINCULACIONES DE PLANAS QUINTANA AGUSTI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLANAS QUINTANA AGUSTI
Empresa: FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA
Apoderado Mancomunado
- Davant Llaurado Francesc
- Gian Marco Farina
- Planas Quintana Agusti
- Robledo Morte Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 19495, I/A 116 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-08
Empresa: FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA
Apoderado Mancomunado
- Albareda Uriach Rosa Maria
- Davant Llaurado Francesc
- Gian Marco Farina
- Planas Quintana Agusti
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41822 , F 48, S 8, H B 19495, I/A 109 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-08
Empresa: FEDERAL-MOGUL FRICTION SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Planas Quintana Agusti
- Serrano Aceña Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44377 , F 76, S 8, H B 454312, I/A 7 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
Empresa: FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41822 , F 41, S 8, H B 19495, I/A 98 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-08
Empresa: FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Planas Quintana Agusti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33317 , F 203, S 8, H B 19495, I/A 95 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Empresa: FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS SA
Consejero
Secretario No Consejero
- Planas Quintana Agusti
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33317 , F 203, S 8, H B 19495, I/A 93 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Información de PLANAS QUINTANA AGUSTI
Mostramos los datos de PLANAS QUINTANA AGUSTI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLANAS QUINTANA AGUSTI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos