PLANAS OLIVELLA LUIS
Informe ejecutivo de PLANAS OLIVELLA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PLANAS OLIVELLA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLINS FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 09/02/2022 | |
PROMOCIONS 9 BENVIURE SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
MOLINS SALUT CENTRE MEDIC SL | Administrador Unico | 30/04/2018 |
VINCULACIONES DE PLANAS OLIVELLA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLANAS OLIVELLA LUIS
Empresa: MOLINS FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Planas Olivella Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48168 , F 83, S 8, H B 574541, I/A 1 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-08
Empresa: PROMOCIONS 9 BENVIURE SL
Administrador Unico
- Planas Olivella Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40092 , F 125, S 8, H B 359721, I/A 2 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: MOLINS SALUT CENTRE MEDIC SL
Administrador Unico
- Planas Olivella Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46392 , F 179, S 8, H B 518544, I/A 1 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-08
Información de PLANAS OLIVELLA LUIS
Mostramos los datos de PLANAS OLIVELLA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLANAS OLIVELLA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos