PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA
Informe ejecutivo de PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSEA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2020 | |
LA GAVIA TENERIFE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2020 | |
LA GAVIA ASESORES SL | Apoderado | 29/10/2020 | |
LA GAVIA ASESORES MEDICO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/10/2020 | |
LA GAVIA LONDRES SL | Apoderado | 19/10/2020 | |
LA GAVIA ASESORES AYALA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/10/2020 |
VINCULACIONES DE PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA
Empresa: LA GAVIA TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lasa Azpeitia Mikel
- Nathwani Kakad Nikhil
- Plamenova Yakimova Marina
- Rivera Sen Francisco-javier
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 67, S 8, H TF 53892, I/A 12 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
Empresa: LA GAVIA TENERIFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 67, S 8, H TF 53892, I/A 12 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-38
Empresa: MOSEA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lasa Azpeitia Mikel
- Nathwani Kakad Nikhil
- Plamenova Yakimova Marina
- Rivera Sen Francisco-javier
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33848 , F 12, S 8, H M 605925, I/A 18 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: MOSEA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33848 , F 12, S 8, H M 605925, I/A 18 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-28
Empresa: LA GAVIA ASESORES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37022 , F 145, S 8, H M 471606, I/A 26 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: LA GAVIA ASESORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37022 , F 145, S 8, H M 471606, I/A 26 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-28
Empresa: LA GAVIA ASESORES MEDICO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lasa Azpeitia Mikel
- Nathwani Kakad Nikhil
- Plamenova Yakimova Marina
- Rivera Sen Francisco-javier
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30456 , F 207, S 8, H M 548076, I/A 15 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: LA GAVIA ASESORES MEDICO SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30456 , F 207, S 8, H M 548076, I/A 15 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: LA GAVIA LONDRES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 6, S 8, H M 546153, I/A 14 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: LA GAVIA LONDRES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 6, S 8, H M 546153, I/A 14 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
VER MAS ACTOS
Información de PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA
Mostramos los datos de PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAMENOVA YAKIMOVA MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos