PLACIDO RIOS GARCIA
Informe ejecutivo de PLACIDO RIOS GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PLACIDO RIOS GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIOS GARCIA GESTIONES SL | Socio Unico | 24/02/2015 | |
RIOS GARCIA GESTIONES SL | Administrador Unico | 24/02/2015 | |
RIOS GARCIA ASESORES SL | Socio Unico | 05/03/2013 | |
RIOS GARCIA ASESORES SL | Administrador Unico | 05/03/2013 | |
GESTORIA ADMINISTRATIVA RIOS SL | Administrador Solidario | 28/12/2012 |
VINCULACIONES DE PLACIDO RIOS GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLACIDO RIOS GARCIA
Empresa: RIOS GARCIA GESTIONES SL
Administrador Unico
- Placido Rios Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 55, S 8, H MU 86386, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-30
Empresa: RIOS GARCIA GESTIONES SL
Socio Único
- Placido Rios Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3090 , F 55, S 8, H MU 86386, I/A 1 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-30
Empresa: RIOS GARCIA ASESORES SL
Administrador Unico
- Placido Rios Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 23, S 8, H MU 61404, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-30
Empresa: RIOS GARCIA ASESORES SL
Nuevo Socio Único
- Placido Rios Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 23, S 8, H MU 61404, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-30
Empresa: GESTORIA ADMINISTRATIVA RIOS SL
Administrador Solidario
- Carmen Rios Garcia
- Placido Rios Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2932 , F 121, S 8, H MU 81490, I/A 1 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-30
Información de PLACIDO RIOS GARCIA
Mostramos los datos de PLACIDO RIOS GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLACIDO RIOS GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos