PLA SERRANO FRANCISCO
Informe ejecutivo de PLA SERRANO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLA SERRANO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUMMOBLE SL | Administrador Solidario | 23/11/2010 |
VINCULACIONES DE PLA SERRANO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLA SERRANO FRANCISCO
Empresa: IDEANOVA SL
Liquidador Solidario
- Pla Serrano Francisco
- Pla Serrano Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537, L 104, F 131, S 8, H CS 2837, I/A 15 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-12
Empresa: IDEANOVA SL
Administrador Solidario
- Pla Serrano Francisco
- Pla Serrano Inmaculada
Liquidador Solidario
- Pla Serrano Francisco
- Pla Serrano Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537, L 104, F 131, S 8, H CS 2837, I/A 15 (19/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-12
Empresa: MILMUEBLE SA
Administrador Unico
- Pla Serrano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 169, F 5, S 8, H CS 651, I/A 36 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-12
Empresa: MILMUEBLE SA
Administrador Unico
- Pla Serrano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 169, F 4, S 8, H CS 651, I/A 33 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-12
Empresa: MILMUEBLE SA
Administrador Solidario
- Pla Serrano Francisco
- Pla Serrano Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 602, L 169, F 4, S 8, H CS 651, I/A 33 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-59-12
Empresa: DUMMOBLE SL
Administrador Solidario
- Pla Serrano Francisco
- Pla Serrano Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1553, L 1115, F 100, S 8, H CS 32607, I/A 1 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-12
Información de PLA SERRANO FRANCISCO
Mostramos los datos de PLA SERRANO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLA SERRANO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos