PLA SERRA MARIA CONCEPCION
Informe ejecutivo de PLA SERRA MARIA CONCEPCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLA SERRA MARIA CONCEPCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SR 36 SA | Administrador Solidario | 16/12/2020 |
VINCULACIONES DE PLA SERRA MARIA CONCEPCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLA SERRA MARIA CONCEPCION
Empresa: SR 36 SA
Administrador Solidario
- Pla Serra Maria Concepcion
- Ramon Bonamusa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21866 , F 172, S 8, H B 28454, I/A 7 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
Empresa: SR 36 SA
Administrador Solidario
- Pla Serra Maria Concepcion
- Ramon Bonamusa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21866 , F 172, S 8, H B 28454, I/A 7 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
Empresa: SR 36 SA
Administrador Solidario
- Pla Serra Maria Concepcion
- Ramon Bonamusa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21866 , F 172, S 8, H B 28454, I/A 6 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Empresa: SR 36 SA
Administrador Solidario
- Pla Serra Maria Concepcion
- Ramon Bonamusa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21866 , F 172, S 8, H B 28454, I/A 6 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Empresa: MOBLES RAMON I PLA SL
Administrador
- Pla Serra Maria Concepcion
- Ramon Bonamusa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21732 , F 129, S 8, H B 27029, I/A 11 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-08
Empresa: SR 36 SA
Administrador Solidario
- Pla Serra Maria Concepcion
- Ramon Bonamusa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21866 , F 171, S 8, H B 28454, I/A 5 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-08
Empresa: SR 36 SA
Administrador Solidario
- Pla Serra Maria Concepcion
- Ramon Bonamusa Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21866 , F 171, S 8, H B 28454, I/A 5 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-08
Información de PLA SERRA MARIA CONCEPCION
Mostramos los datos de PLA SERRA MARIA CONCEPCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLA SERRA MARIA CONCEPCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos