PLA ROGER DE LLURIA GERARD
Informe ejecutivo de PLA ROGER DE LLURIA GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PLA ROGER DE LLURIA GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
13 TAULES ARENYS SL | Administrador Solidario | 20/01/2022 | 04/01/2024 |
VINCULACIONES DE PLA ROGER DE LLURIA GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLA ROGER DE LLURIA GERARD
Empresa: 13 TAULES ARENYS SL
Administrador Solidario
- Benach Albert Maria
- Pla Roger De Lluria Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48141 , F 165, S 8, H B 573652, I/A 2 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Empresa: 13 TAULES ARENYS SL
Administrador Solidario
- Benach Albert Maria
- Pla Roger De Lluria Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48141 , F 165, S 8, H B 573652, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Información de PLA ROGER DE LLURIA GERARD
Mostramos los datos de PLA ROGER DE LLURIA GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLA ROGER DE LLURIA GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos