PIZARRO MOLINA ESTHER
Informe ejecutivo de PIZARRO MOLINA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIZARRO MOLINA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS CADUR SL | Administrador Solidario | 04/01/2021 | |
MOLPI SALOU SL | Administrador Solidario | 05/10/2020 |
VINCULACIONES DE PIZARRO MOLINA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIZARRO MOLINA ESTHER
Empresa: INICIATIVAS CADUR SL
Administrador Solidario
- Pizarro Molina Esther
- Pizarro Molina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 202, S 8, H T 13827, I/A 12 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-43
Empresa: INICIATIVAS CADUR SL
Administrador Mancomunado
- Pizarro Molina Esther
- Pizarro Molina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 202, S 8, H T 13827, I/A 12 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-43
Empresa: MOLPI SALOU SA
Administrador Solidario
- Fernando Pizarro Molina
- Pizarro Molina Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 40, S 8, H T 56063, I/A 1 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-43
Empresa: INICIATIVAS CADUR SL
Administrador Mancomunado
- Pizarro Molina Esther
- Pizarro Molina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 202, S 8, H T 13827, I/A 10 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-43
Información de PIZARRO MOLINA ESTHER
Mostramos los datos de PIZARRO MOLINA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIZARRO MOLINA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos