PIZARRO MARIN DAVID
Informe ejecutivo de PIZARRO MARIN DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIZARRO MARIN DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS HONESTAS SL | Socio Unico | 27/01/2015 | |
ORGANIZACION DE EVENTOS EN ANDALUCIA SL | Socio Unico | 16/06/2011 |
VINCULACIONES DE PIZARRO MARIN DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIZARRO MARIN DAVID
Empresa: DASNIVA SL
Administrador Unico
- Pizarro Marin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 78, S 8, H CA 47433, I/A 2 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-11
Empresa: DASNIVA SL
Administrador Unico
- Pizarro Marin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 77, S 8, H CA 47433, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-11
Empresa: DASNIVA SL
Socio Único
- Pizarro Marin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2143 , F 77, S 8, H CA 47433, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-11
Socio Único
- Pizarro Marin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2015 , F 111, S 8, H CA 41983, I/A 1 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-11
Empresa: GUIAS TURISTICOS DE JEREZ SL
Administrador Unico
- Pizarro Marin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1775 , F 144, S 8, H CA 31430, I/A 3 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-11
Empresa: VIAJES XEREZTOURS SL
Administrador Unico
- Pizarro Marin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 201, S 8, H CA 33565, I/A 3 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-11
Información de PIZARRO MARIN DAVID
Mostramos los datos de PIZARRO MARIN DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIZARRO MARIN DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos