PIZA NERIN LETICIA
Informe ejecutivo de PIZA NERIN LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIZA NERIN LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATENTO IMPULSA SA | Apoderado Solidario | 26/08/2021 | |
ATENTO SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORIA SA | Apoderado Solidario | 19/08/2021 | |
ATENTO ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION SL | Apoderado Solidario | 19/08/2021 | |
ATENTO SERVICIOS AUXILIARES DE CONTACT CENTER SA | Apoderado Solidario | 19/08/2021 | |
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | Apoderado | 19/08/2021 | |
ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL | Apoderado Solidario | 19/08/2021 | |
ATENTO ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACION SL | Apoderado | 18/11/2020 | |
ATENTO SERVICIOS AUXILIARES DE CONTACT CENTER SA | Apoderado Solidario | 17/11/2020 | |
ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL | Apoderado | 17/11/2020 | |
ATENTO SERVICIOS TECNICOS Y CONSULTORIA SA | Apoderado Solidario | 13/11/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PIZA NERIN LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIZA NERIN LETICIA
Empresa: ATENTO IMPULSA SA
Apoderado Solidario
- Piza Nerin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47052 , F 217, S 8, H B 387620, I/A 67 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-171-08
Apoderado Solidario
- Piza Nerin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40985 , F 85, S 8, H M 329792, I/A 80 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Apoderado Solidario
- Piza Nerin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37939 , F 214, S 8, H M 540879, I/A 33 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Apoderado Solidario
- Piza Nerin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 205, S 8, H M 534278, I/A 38 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL
Apoderado Solidario
- Piza Nerin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38037 , F 12, S 8, H M 540302, I/A 35 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Empresa: ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA
Apoderado
- Piza Nerin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 181, S 8, H M 34417, I/A 308 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37939 , F 211, S 8, H M 540879, I/A 30 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Empresa: ATENTO SPAIN HOLDCO 6 SL
Apoderado
- Mantecon Gomez Eva Maria
- Piza Nerin Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38037 , F 10, S 8, H M 540302, I/A 31 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 203, S 8, H M 534278, I/A 36 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia-trevijano Alvarez Maria
- Mantecon Gomez Eva Maria
- Piza Nerin Leticia
- Riera Ribas Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33964 , F 189, S 8, H M 329792, I/A 78 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
VER MAS ACTOS
Información de PIZA NERIN LETICIA
Mostramos los datos de PIZA NERIN LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIZA NERIN LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos