PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA
Informe ejecutivo de PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IGNIFUGACIONES PPCI SL | Administrador Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA
Empresa: IGNIFUGACIONES PPCI SL
Administrador Unico
- Piulachs Cases Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44618 , F 21, S 8, H B 461323, I/A 1 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-08
Empresa: STVF SA
Apoderado
- Piulachs Cases Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32528 , F 146, S 8, H B 70859, I/A 25 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
Empresa: STVF SA
Apoderado
- Piulachs Cases Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32528 , F 145, S 8, H B 70859, I/A 22 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Empresa: SERVICIOS E INSTALACIONES FOCASVI SL
Administrador Solidario
- Piulachs Cases Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40075 , F 145, S 8, H B 358945, I/A 6 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-08
Empresa: SERVICIOS E INSTALACIONES FOCASVI SL
Administrador Solidario
- Espi Murillo Marta
- Piulachs Cases Francisco De Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40075 , F 144, S 8, H B 358945, I/A 4 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-08
Información de PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA
Mostramos los datos de PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIULACHS CASES FRANCISCO DE PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos