PITARCH VELLOSO JOAQUIN
Informe ejecutivo de PITARCH VELLOSO JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PITARCH VELLOSO JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAJARES RIO M P SL | Apoderado Solidario | 24/04/2024 | |
AGROPECUARIA CAÑAS Y LABRADOS SL | Representante | 18/10/2022 | |
INMOBILIARIA CAÑAS Y LABRADOS SL | Representante | 27/06/2022 | |
CASA ZAFRA DEL SALOR SL | Representante | 21/01/2021 | |
INVERSIONES PYRUS SL | Representante | 16/11/2020 | |
JARDINES DE ELVAS SL | Administrador Solidario | 04/02/2019 | |
INVERSIONES CAEDJE SL | Representante | 27/11/2018 | |
PUERTA PALMA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 16/11/2018 | |
MACHERAL INVERSIONES SL | Representante | 13/11/2018 | |
INVERSIONES ALBARRAGENA SL | Administrador Unico | 30/08/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PITARCH VELLOSO JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PITARCH VELLOSO JOAQUIN
Empresa: PAJARES RIO M P SL
Apoderado Solidario
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846, L 673, F 222, S 8, H CC 5002, I/A 14 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-10
Empresa: VILLAR DEL REY NATURAL STONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
- Sevilla Diaz Juan
- Sevilla Diaz Sebastian
Consejero
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
- Sevilla Diaz Juan
- Sevilla Diaz Sebastian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 732, F 18, S 8, H CC 12878, I/A 5 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-10
Empresa: AGROPECUARIA CAÑAS Y LABRADOS SL
Administrador Solidario
Representante
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 219, S 8, H M 82542, I/A 26 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: AGROPECUARIA CAÑAS Y LABRADOS SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 219, S 8, H M 82542, I/A 26 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-28
Empresa: INMOBILIARIA CAÑAS Y LABRADOS SL
Administrador Solidario
Representante
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43634 , F 207, S 8, H M 770311, I/A 1 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: CASA ZAFRA DEL SALOR SL
Administrador Solidario
Representante
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41327 , F 68, S 8, H M 732508, I/A 1 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Empresa: INVERSIONES PYRUS SL
Administrador Solidario
Representante
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41046 , F 181, S 8, H M 727945, I/A 1 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-28
Empresa: JARDINES DE ELVAS SL
Administrador Solidario
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024, L 851, F 135, S 8, H CC 15287, I/A 1 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-10
Empresa: INVERSIONES CAEDJE SL
Administrador Solidario
Representante
- Pitarch Velloso Eduardo
- Pitarch Velloso Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36574 , F 155, S 8, H M 656621, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Empresa: AGROPECUARIA CAÑAS Y LABRADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14185 , F 212, S 8, H M 82542, I/A 22 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
VER MAS ACTOS
Información de PITARCH VELLOSO JOAQUIN
Mostramos los datos de PITARCH VELLOSO JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PITARCH VELLOSO JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos