PITARCH PERLES FRANCISCO
Informe ejecutivo de PITARCH PERLES FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PITARCH PERLES FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORPORACION DE PRACTICOS DEL PUERTO DE CEUTA SLP | Administrador Solidario | 07/05/2019 | |
CEUPORT SL | Presidente | 12/09/2013 | 07/11/2018 |
CEUPORT SL | Consejero | 12/09/2013 | 07/11/2018 |
SERVICIO DE AMARRAS DEL PUERTO DE CEUTA SL | Administrador Solidario | 15/04/2013 | |
SERVICIO DE AMARRAS DEL PUERTO DE CEUTA SL | Liquidador | 15/04/2013 | 15/04/2013 |
VINCULACIONES DE PITARCH PERLES FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PITARCH PERLES FRANCISCO
Administrador Solidario
- Pitarch Perles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 105 , F 26, S 8, H CE 2257, I/A 8 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-51
Empresa: CEUPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Larrea Barturen Federico
- Martinez Perez Emilio
- Pitarch Perles Francisco
- Quiros Bernal Francisco De Paula
- Somoza Ortega Enrique Antonio
Presidente
- Pitarch Perles Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 213, S 8, H CE 2675, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-51
Empresa: CEUPORT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Larrea Barturen Federico
- Martinez Perez Emilio
- Pitarch Perles Francisco
- Quiros Bernal Francisco De Paula
- Somoza Ortega Enrique Antonio
Presidente
- Pitarch Perles Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 115 , F 212, S 8, H CE 2675, I/A 1 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-184-51
Liquidador
- Pitarch Perles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 61, S 8, H CE 1004, I/A 10 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-51
Administrador Solidario
- Estremera Canca Antonio
- Lopez Rodriguez Bernardino
- Pitarch Perles Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 61, S 8, H CE 1004, I/A 10 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-51
Información de PITARCH PERLES FRANCISCO
Mostramos los datos de PITARCH PERLES FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PITARCH PERLES FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos