PITARCH MARTINEZ DAVID
Informe ejecutivo de PITARCH MARTINEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PITARCH MARTINEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GORO TRADE 3000 SL | Administrador Unico | 10/04/2018 |
VINCULACIONES DE PITARCH MARTINEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PITARCH MARTINEZ DAVID
Empresa: GORO TRADE 3000 SL
Administrador Unico
- Pitarch Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46357 , F 77, S 8, H B 517489, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
REPR.SUCURS.
- Pitarch Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45710 , F 188, S 8, H B 496566, I/A 2 (20/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-08
REPR.SUCURS.
- Pitarch Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45710 , F 188, S 8, H B 496566, I/A 1 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Información de PITARCH MARTINEZ DAVID
Mostramos los datos de PITARCH MARTINEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PITARCH MARTINEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos