PITA PEREZ MARCIAL
Informe ejecutivo de PITA PEREZ MARCIAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PITA PEREZ MARCIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS EL PARAGUAS SL | Administrador Solidario | 15/06/2011 |
VINCULACIONES DE PITA PEREZ MARCIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PITA PEREZ MARCIAL
Empresa: TECNICAS DOMOTICAS SA
Liquidador
- Pita Perez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7675 , F 221, S 8, H M 124112, I/A 2 (16/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: GALICIA EN CASA SL
Administrador Unico
- Pita Perez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 111, S 8, H C 46944, I/A 2 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-15
Empresa: BODEGAS EL PARAGUAS SL
Administrador Solidario
- Pereira Freijido Jose Felicisimo
- Pita Perez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 816 , F 1, S 8, H OR 13048, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-32
Empresa: GALICIA EN CASA SL
Administrador Unico
- Pita Perez Marcial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3405 , F 110, S 8, H C 46944, I/A 1 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-15
Información de PITA PEREZ MARCIAL
Mostramos los datos de PITA PEREZ MARCIAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PITA PEREZ MARCIAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos