PITA CARAMES MARIA ELSA
Informe ejecutivo de PITA CARAMES MARIA ELSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PITA CARAMES MARIA ELSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS CORUÑA SL | Administrador Mancomunado | 26/12/2023 | |
PORTO COLONIA SL | Apoderado | 16/01/2019 |
VINCULACIONES DE PITA CARAMES MARIA ELSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PITA CARAMES MARIA ELSA
Administrador Mancomunado
- Pita Carames Maria Elsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2629 , F 167, S 8, H C 29494, I/A 4 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-15
Empresa: PORTO COLONIA SL
Apoderado
- Pita Carames Maria Elsa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3210 , F 193, S 8, H C 41562, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-15
Información de PITA CARAMES MARIA ELSA
Mostramos los datos de PITA CARAMES MARIA ELSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PITA CARAMES MARIA ELSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos