PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO
Informe ejecutivo de PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIRES Y PEREZ SL | Administrador Unico | 04/01/2023 |
VINCULACIONES DE PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO
Empresa: FRANCISCO Y VICTOR SL
Administrador Solidario
- Pires Pereira Joao Francisco
- Pires Pereira Joao Vitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 95, S 8, H LO 16702, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-26
Empresa: PIRES Y PEREZ SL
Administrador Unico
- Pires Pereira Joao Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 200, S 8, H LO 20075, I/A 1 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-26
Empresa: FRANCISCO Y VICTOR SL
Administrador Solidario
- Pires Pereira Joao Francisco
- Pires Pereira Joao Vitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 94, S 8, H LO 16702, I/A 1 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-26
Información de PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO
Mostramos los datos de PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIRES PEREIRA JOAO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos