PIQUERO GARCIA JOSE
Informe ejecutivo de PIQUERO GARCIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIQUERO GARCIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPDEA LAND SL | Consejero Delegado Solidario | 12/06/2013 | |
IPDEA LAND SL | Presidente | 12/06/2013 | |
IPDEA LAND SL | Consejero | 12/06/2013 |
VINCULACIONES DE PIQUERO GARCIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIQUERO GARCIA JOSE
Empresa: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL
Apoderado
- Piquero Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25055 , F 131, S 8, H M 123199, I/A 30 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-112-28
Empresa: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN SL
Apoderado
- Piquero Garcia Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25055 , F 126, S 8, H M 123199, I/A 22 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: IPDEA LAND SL
Consejero Delegado Solidario
- Perez Fernandez Alfonso David
- Piquero Garcia Jose
Consejero
- Maseda Ramos Javier
- Perez Fernandez Alfonso David
- Piquero Garcia Jose
Presidente
- Piquero Garcia Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15846 , F 58, S 8, H M 267580, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: IPDEA LAND SL
Consejero Delegado Solidario
- Maseda Ramos Javier
- Piquero Garcia Jose
Consejero
- Maseda Ramos Javier
- Piquero Garcia Dolores
- Piquero Garcia Jose
Presidente
- Piquero Garcia Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15846 , F 58, S 8, H M 267580, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: IPDEA LAND SA
Consejero Delegado Solidario
- Maseda Ramos Javier
- Piquero Garcia Jose
Consejero
- Maseda Ramos Javier
- Piquero Garcia Dolores
- Piquero Garcia Jose
Presidente
- Piquero Garcia Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15846 , F 55, S 8, H M 267580, I/A 3 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-28
Información de PIQUERO GARCIA JOSE
Mostramos los datos de PIQUERO GARCIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIQUERO GARCIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos