PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO
Informe ejecutivo de PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS VALPLAY SL | Administrador Unico | 20/08/2018 | |
EUROGROUP BLAUSTAR SL | Administrador Unico | 22/01/2016 | |
INVERSIONES PITARI SL | Liquidador | 20/11/2012 | 20/11/2012 |
INVERSIONES PITARI SL | Administrador Unico | 20/11/2012 | |
SALONES LUNA NUEVA SL | Liquidador | 24/01/2011 | 24/01/2011 |
SALONES LUNA NUEVA SL | Socio Unico | 30/12/2010 | 24/01/2011 |
SALONES LUNA NUEVA SL | Administrador Unico | 03/01/2011 | 24/01/2011 |
VINCULACIONES DE PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO
Empresa: RECREATIVOS RITAPI SL
Administrador Unico
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 179, S 8, H A 57917, I/A 4 (20/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-164-03
Empresa: EUROGROUP BLAUSTAR SL
Administrador Unico
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2586 , F 191, S 8, H A 72988, I/A 3 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-03
Empresa: INVERSIONES PITARI SL
Liquidador
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 175, S 8, H A 57915, I/A 4 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-03
Empresa: INVERSIONES PITARI SL
Administrador Unico
- Piqueras Izquierdo Antonio
Liquidador
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 175, S 8, H A 57915, I/A 4 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-03
Empresa: SALONES LUNA NUEVA SL
Liquidador
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 128, S 8, H A 84515, I/A 5 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-03
Empresa: SALONES LUNA NUEVA SL
Administrador Unico
- Piqueras Izquierdo Antonio
Liquidador
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 128, S 8, H A 84515, I/A 5 (24/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-03
Empresa: SALONES LUNA NUEVA SL
Administrador Unico
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 128, S 8, H A 84515, I/A 4 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-03
Empresa: SALONES LUNA NUEVA SL
Socio Único
- Piqueras Izquierdo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 128, S 8, H A 84515, I/A 3 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-03
Información de PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO
Mostramos los datos de PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIQUERAS IZQUIERDO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos