PIQUER CEREZO MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de PIQUER CEREZO MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIQUER CEREZO MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIMENO PIQUER SL | Administrador Unico | 21/03/2012 | 12/08/2019 |
CONTEBUR SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 20/03/2012 | 14/09/2015 |
CONTEBUR SL | Presidente | 20/03/2012 | 14/09/2015 |
CONTEBUR SL | Consejero | 20/03/2012 | 14/09/2015 |
VINCULACIONES DE PIQUER CEREZO MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIQUER CEREZO MARIA AMPARO
Empresa: GIMENO PIQUER SL
Administrador Unico
- Piquer Cerezo Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509, L 76, F 192, S 8, H CS 2135, I/A 14 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-12
Empresa: CONTEBUR SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Catedra Sanchez Julio
- Piquer Cerezo Maria Amparo
Consejero
- Catedra Sanchez Julio
- Piquer Cerezo Maria Amparo
- Sanchez Guillen Carmen
Presidente
- Piquer Cerezo Maria Amparo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 59, F 97, S 8, H CS 1619, I/A 8 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-12
Empresa: GIMENO PIQUER SL
Administrador Unico
- Piquer Cerezo Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509, L 76, F 191, S 8, H CS 2135, I/A 10 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-12
Empresa: CONTEBUR SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Catedra Sanchez Julio
- Piquer Cerezo Maria Amparo
Consejero
- Piquer Cerezo Maria Amparo
Presidente
- Piquer Cerezo Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 492, L 59, F 96, S 8, H CS 1619, I/A 6 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-12
Información de PIQUER CEREZO MARIA AMPARO
Mostramos los datos de PIQUER CEREZO MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIQUER CEREZO MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos