PIQUE BAUSILI ARACELI
Informe ejecutivo de PIQUE BAUSILI ARACELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIQUE BAUSILI ARACELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M PIQUE CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS SA | Apoderado Solidario | 18/10/2022 | |
ARAN SNOW BUILDINGS SL | Apoderado Solidario | 18/10/2022 | |
MP BUILDINGS SL | Apoderado Solidario | 18/10/2022 | |
MP INVEST 2015 SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/01/2021 | |
MP BUILDINGS SL | Apoderado Solidario | 12/01/2021 | |
ARAN SNOW BUILDINGS SL | Apoderado Solidario | 18/12/2020 | |
M PIQUE CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS SA | Secretario | 01/10/2020 | |
M PIQUE CORREDURIA TECNICA DE SEGUROS SA | Consejero | 01/10/2020 | |
MP INVEST 2015 SL | Consejero | 01/03/2016 |
VINCULACIONES DE PIQUE BAUSILI ARACELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIQUE BAUSILI ARACELI
Empresa: MP BUILDINGS SL
Apoderado Solidario
- Pique Bausili Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48038 , F 67, S 8, H B 12116, I/A 19 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: ARAN SNOW BUILDINGS SL
Apoderado Solidario
- Pique Bausili Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46562 , F 120, S 8, H B 523851, I/A 10 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Apoderado Solidario
- Pique Bausili Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24291 , F 219, S 8, H B 69866, I/A 21 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-08
Empresa: MP INVEST 2015 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Pique Bausili Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45241 , F 4, S 8, H B 481442, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-08
Empresa: MP BUILDINGS SL
Apoderado Solidario
- Pique Bausili Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28640 , F 68, S 8, H B 12116, I/A 15 (12/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: ARAN SNOW BUILDINGS SL
Apoderado Solidario
- Pique Bausili Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46562 , F 118, S 8, H B 523851, I/A 7 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- MP INVEST 2015 SL
- Pique Bausili Araceli
- Pique Fajas Miguel
- Puiggros Casas Antoni
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Pique Bausili Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24291 , F 218, S 8, H B 69866, I/A 19 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-08
Consejero Delegado
Consejero
- Pique Bausili Araceli
- Pique Bausili Miguel
- Pique Fajas Miquel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24291 , F 218, S 8, H B 69866, I/A 19 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-08
Empresa: MP INVEST 2015 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pique Bausili Araceli
- Pique Bausili Miguel
- Pique Fajas Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45241 , F 1, S 8, H B 481442, I/A 1 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08
Consejero Delegado
Consejero
- Orga Consul Montserrat
- Pique Bausili Araceli
- Pique Bausili Miguel
- Pique Fajas Miquel
- Puiggros Casas Antoni
- Ulloa Diaz Liset
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24291 , F 217, S 8, H B 69866, I/A 15 (10/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-08
VER MAS ACTOS
Información de PIQUE BAUSILI ARACELI
Mostramos los datos de PIQUE BAUSILI ARACELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIQUE BAUSILI ARACELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos