PINTOR PEREZ BAUTISTA
Informe ejecutivo de PINTOR PEREZ BAUTISTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINTOR PEREZ BAUTISTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHPO CRIPTANA DE CONSTRUCCIONES SA | Administrador Unico | 16/12/2011 | |
CONSTRUCCIONES PINMAN CRIPTANA SA | Administrador Unico | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE PINTOR PEREZ BAUTISTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINTOR PEREZ BAUTISTA
Empresa: FINCA LOS NEVADOS SL
Administrador Unico
- Pintor Perez Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 207, S 8, H CR 11260, I/A 7 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-13
Empresa: CONSTRUCCIONES PINMAN CRIPTANA SA
Administrador Unico
- Pintor Perez Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 143, S 8, H CR 1000, I/A 14 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-13
Empresa: CONSTRUCCIONES PINMAN CRIPTANA SA
Administrador Unico
- Pintor Perez Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 143, S 8, H CR 1000, I/A 13 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-13
Empresa: SHPO CRIPTANA DE CONSTRUCCIONES SA
Administrador Unico
- Pintor Perez Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 149, S 8, H CR 10742, I/A 11 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-13
Empresa: SHPO CRIPTANA DE CONSTRUCCIONES SA
Administrador Unico
- Pintor Perez Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 281 , F 198, S 8, H CR 10742, I/A 10 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-13
Empresa: FINCA LOS NEVADOS SL
Administrador Unico
- Pintor Perez Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 10, S 8, H CR 11260, I/A 6 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-13
Empresa: FINCA LOS NEVADOS SL
Administrador Unico
- Pintor Perez Bautista
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 295 , F 10, S 8, H CR 11260, I/A 5 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-13
Información de PINTOR PEREZ BAUTISTA
Mostramos los datos de PINTOR PEREZ BAUTISTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINTOR PEREZ BAUTISTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos