PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA
Informe ejecutivo de PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEST FIRE SPRINKLER SL | Secretario | 13/05/2011 | 31/10/2017 |
BEST FIRE SPRINKLER SL | Consejero Delegado | 13/05/2011 | 31/10/2017 |
BEST FIRE SPRINKLER SL | Consejero | 13/05/2011 | 31/10/2017 |
ANBER MATERIAL CONTRA INCENDIOS SA | Consejero Delegado | 07/09/2011 | 11/04/2016 |
ANBER MATERIAL CONTRA INCENDIOS SA | Consejero | 07/09/2011 | 11/04/2016 |
VINCULACIONES DE PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA
Empresa: BEST FIRE SPRINKLER SL
Consejero Delegado
- Pinto Escudero Maria Blanca
Consejero
- Pinto Escudero Maria Blanca
Secretario
- Pinto Escudero Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13511 , F 6, S 8, H M 219547, I/A 8 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Empresa: ANBER MATERIAL CONTRA INCENDIOS SA
Consejero Delegado
- Pinto Escudero Maria Blanca
Consejero
- Escudero Garcia Maria Josefa
- Gomez Pinto Fontan Antonio
- Pinto Escudero Maria Blanca
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33986 , F 212, S 8, H M 80620, I/A 33 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: ANBER GLOBE SA
Consejero Delegado
- Pinto Escudero Maria Blanca
Consejero
- Escudero Garcia Maria Josefa
- Gomez Pinto Fontan Antonio
- Pinto Escudero Maria Blanca
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19596 , F 222, S 8, H M 80620, I/A 27 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Empresa: BEST FIRE SPRINKLER SL
Consejero Delegado
- Pinto Escudero Maria Blanca
Consejero
- Escudero Garcia Maria Josefa
- Gomez Pinto Fontan Antonio
- Pinto Escudero Maria Blanca
Presidente
Secretario
- Pinto Escudero Maria Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13511 , F 4, S 8, H M 219547, I/A 6 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Información de PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA
Mostramos los datos de PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINTO ESCUDERO MARIA BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos