PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS
Informe ejecutivo de PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PINTO BASTO HIDROCARBUROS SL | Administrador Mancomunado | 27/06/2023 | |
PINTO BASTO ANDALUCIA SL | Administrador Mancomunado | 21/09/2020 | |
PINTO BASTO IBERICA SA | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2012 | |
PINTO BASTO IBERICA SA | Presidente | 13/08/2012 | |
PINTO BASTO IBERICA SA | Consejero | 13/08/2012 |
VINCULACIONES DE PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS
Empresa: PINTO BASTO HIDROCARBUROS SL
Administrador Mancomunado
- Baptista Coelho Pedroso Tancredo Maria
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7390 , F 108, S 8, H SE138936, I/A 2 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-41
Empresa: PINTO BASTO IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Consejero
- Coelho Pedroso Tancredo Maria Baptista
- De Almeida E Noronha Falcao Goarmon Frederico
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Presidente
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 103, S 8, H M 444700, I/A 15 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: PINTO BASTO ANDALUCIA SL
Administrador Mancomunado
- Falcao Goarmon Federico De Almeida E Noronha
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
- Rodriguez Jimenez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6917 , F 36, S 8, H SE126992, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-41
Empresa: PINTO BASTO IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 102, S 8, H M 444700, I/A 14 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: PINTO BASTO IBERICA SA
Consejero
- De Almeida E Noronha Falcao Goarmon Frederico
- De Andrade E Sousa Francisco Xavier
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Presidente
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 102, S 8, H M 444700, I/A 13 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: PINTO BASTO IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24704 , F 19, S 8, H M 444700, I/A 8 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: PINTO BASTO IBERICA SA
Consejero
- De Almeida E Noronha Falcao Goarmon Frederico
- De Andrade E Sousa Francisco Xavier
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Presidente
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24704 , F 18, S 8, H M 444700, I/A 7 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Empresa: PINTO BASTO IBERICA SA
Consejero Delegado
- Pinto Basto Bobone Bruno Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24704 , F 18, S 8, H M 444700, I/A 7 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-28
Información de PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS
Mostramos los datos de PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINTO BASTO BOBONE BRUNO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos