PINTADO DEL MOLINO GORKA
Informe ejecutivo de PINTADO DEL MOLINO GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINTADO DEL MOLINO GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES HOSTELERAS GOFUT SL | Socio Unico | 02/05/2018 | |
EXPLOTACIONES HOSTELERAS GOFUT SL | Administrador Unico | 02/05/2018 | |
OLAIANA SL | Administrador Unico | 29/06/2017 |
VINCULACIONES DE PINTADO DEL MOLINO GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINTADO DEL MOLINO GORKA
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS GOFUT SL
Administrador Unico
- Pintado Del Molino Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 113, S 8, H GR 51639, I/A 1 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-18
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS GOFUT SL
Socio Único
- Pintado Del Molino Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 113, S 8, H GR 51639, I/A 1 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-18
Empresa: OLAIANA SL
Administrador Unico
- Pintado Del Molino Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 39, S 8, H GR 42509, I/A 4 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-18
Empresa: OLAIANA SL
Administrador Solidario
- Medina Medina Miguel Angel
- Peña Calvo Maria De La Cruz
- Pintado Del Molino Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 39, S 8, H GR 42509, I/A 4 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-18
Empresa: OLAIANA SL
Administrador Solidario
- Medina Medina Miguel Angel
- Peña Calvo Maria De La Cruz
- Pintado Del Molino Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 38, S 8, H GR 42509, I/A 1 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-18
Información de PINTADO DEL MOLINO GORKA
Mostramos los datos de PINTADO DEL MOLINO GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINTADO DEL MOLINO GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos