PINTADO BARRIOCANAL ADELO
Informe ejecutivo de PINTADO BARRIOCANAL ADELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINTADO BARRIOCANAL ADELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PYRO-ALLOY SL | Administrador Solidario | 19/12/2017 | 03/01/2019 |
PYRO-ALLOY SL | Administrador Unico | 14/09/2010 | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE PINTADO BARRIOCANAL ADELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINTADO BARRIOCANAL ADELO
Empresa: PYRO-ALLOY SL
Administrador Solidario
- Pintado Barriocanal Adelo
- Quinteiro Gil Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42112 , F 98, S 8, H B 402505, I/A 3 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: PYRO-ALLOY SL
Administrador Solidario
- Pintado Barriocanal Adelo
- Quinteiro Gil Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42112 , F 98, S 8, H B 402505, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: PYRO-ALLOY SL
Administrador Unico
- Pintado Barriocanal Adelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42112 , F 98, S 8, H B 402505, I/A 2 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Empresa: PYRO-ALLOY SL
Administrador Unico
- Pintado Barriocanal Adelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42112 , F 95, S 8, H B 402505, I/A 1 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-186-08
Información de PINTADO BARRIOCANAL ADELO
Mostramos los datos de PINTADO BARRIOCANAL ADELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINTADO BARRIOCANAL ADELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos