PINOS GUIRAO GABRIEL
Informe ejecutivo de PINOS GUIRAO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINOS GUIRAO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
1971 GOTHSLAND SL | Administrador Unico | 27/08/2024 | |
GOTHSLAND ART I CULTURA SL | Apoderado Solidario | 14/08/2024 | |
GOTHSLAND ART I CULTURA SL | Apoderado | 05/08/2011 |
VINCULACIONES DE PINOS GUIRAO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINOS GUIRAO GABRIEL
Empresa: 1971 GOTHSLAND SL
Administrador Unico
- Pinos Guirao Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620784, I/A 1 (27/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-169-08
Empresa: GOTHSLAND ART I CULTURA SL
Apoderado Solidario
- Pinos Guirao Fernando
- Pinos Guirao Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 340255, I/A 5 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-08
Empresa: CIRCA CULTURAL PROJECTS SL
Administrador Unico
- Pinos Guirao Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46557 , F 206, S 8, H B 523711, I/A 2 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-08
Empresa: CIRCA CULTURAL PROJECTS SL
Administrador Unico
- Pinos Guirao Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46557 , F 205, S 8, H B 523711, I/A 1 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-08
Empresa: GOTHSLAND ART I CULTURA SL
Apoderado
- Guirao Martinez Maria
- Pinos Guirao Fernando
- Pinos Guirao Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39167 , F 173, S 8, H B 340255, I/A 3 (05/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-08
Información de PINOS GUIRAO GABRIEL
Mostramos los datos de PINOS GUIRAO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINOS GUIRAO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos