PIÑOL MORELL JOSE JULIO
Informe ejecutivo de PIÑOL MORELL JOSE JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑOL MORELL JOSE JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES BATUMI SL | Socio Unico | 26/05/2016 | |
INVERSIONES BATUMI SL | Administrador Unico | 12/06/2012 | |
INVERSIONES INTERNACIONALES ARPAD SL | Administrador Unico | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE PIÑOL MORELL JOSE JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑOL MORELL JOSE JULIO
Empresa: JUTELIA SL
Administrador Unico
- Piñol Morell Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40387 , F 148, S 8, H M 717421, I/A 4 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: WAREMOUSE 34 SL
Administrador Unico
- Piñol Morell Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40387 , F 144, S 8, H M 717421, I/A 1 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-28
Empresa: WAREMOUSE 34 SL
Socio Único
- Piñol Morell Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40387 , F 144, S 8, H M 717421, I/A 1 (17/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-28
Empresa: INVERSIONES BATUMI SL
Socio Único
- Piñol Morell Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 111, S 8, H A 130456, I/A 3 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-03
Empresa: KUTAIPHARMA SL
Liquidador Solidario
- Piñol Morell Jose Julio
- Rovira Barat Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9716, L 6998, F 196, S 8, H V 156911, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Empresa: KUTAIPHARMA SL
Administrador Solidario
- Piñol Morell Jose Julio
- Rovira Barat Jose Pascual
Liquidador Solidario
- Piñol Morell Jose Julio
- Rovira Barat Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9716, L 6998, F 196, S 8, H V 156911, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-46
Empresa: KUTAIPHARMA SL
Administrador Solidario
- Piñol Morell Jose Julio
- Rovira Barat Jose Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9716, L 6998, F 195, S 8, H V 156911, I/A 1 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-46
Empresa: INVERSIONES BATUMI SL
Administrador Unico
- Piñol Morell Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 110, S 8, H A 130456, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-03
Empresa: INVERSIONES INTERNACIONALES ARPAD SL
Administrador Unico
- Piñol Morell Jose Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3383 , F 68, S 8, H A 117435, I/A 1 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-03
Información de PIÑOL MORELL JOSE JULIO
Mostramos los datos de PIÑOL MORELL JOSE JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑOL MORELL JOSE JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos