PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICOS Y MARIDAJES EL SIGLO SL | Administrador Unico | 15/04/2016 | |
SPAGNOLO VALENCIA SL | Administrador Unico | 24/09/2015 | |
LA CONQUISTA DEL ESTADO SL | Administrador Unico | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO
Empresa: TERRA I MAR FACANES SL
Administrador Unico
- Piñol Gonzalez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8976, L 6261, F 64, S 8, H V 131954, I/A 3 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-46
Empresa: IBERICOS Y MARIDAJES EL SIGLO SL
Administrador Unico
- Piñol Gonzalez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10109, L 7391, F 146, S 8, H V 170322, I/A 1 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-46
Empresa: SPAGNOLO VALENCIA SL
Administrador Unico
- Piñol Gonzalez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10011, L 7293, F 158, S 8, H V 166994, I/A 1 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-46
Empresa: BAR LAZARO VALENCIA SL
Administrador Unico
- Piñol Gonzalez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254, L 6537, F 145, S 8, H V 141297, I/A 2 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-46
Empresa: LA CONQUISTA DEL ESTADO SL
Administrador Unico
- Piñol Gonzalez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259, L 6542, F 126, S 8, H V 141472, I/A 1 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-46
Empresa: BAR LAZARO VALENCIA SL
Administrador Unico
- Piñol Gonzalez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9254, L 6537, F 144, S 8, H V 141297, I/A 1 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-46
Información de PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO
Mostramos los datos de PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑOL GONZALEZ MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos