PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASSILDEA SL | Administrador Unico | 13/09/2022 | |
FORISPORTAS S. XV SL | Administrador Unico | 17/05/2011 | 14/04/2014 |
FORISPORTAS S. XV SL | Socio Unico | 08/08/2011 | 14/04/2014 |
VINCULACIONES DE PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS
Empresa: CASSILDEA SL
Administrador Unico
- Piñol Gomez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1953 , F 211, S 8, H T 28345, I/A 4 (13/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-180-43
Empresa: AMERICAN COUNTRY SL
Administrador Unico
- Piñol Gomez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 150, S 8, H T 22038, I/A 9 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-43
Empresa: AMERICAN COUNTRY SL
Socio Único
- Piñol Gomez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 150, S 8, H T 22038, I/A 8 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-157-43
Empresa: AMERICAN COUNTRY SL
Administrador Unico
- Piñol Gomez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 150, S 8, H T 22038, I/A 7 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-43
Información de PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑOL GOMEZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos