PIÑOL FERNANDEZ NURIA
Informe ejecutivo de PIÑOL FERNANDEZ NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PIÑOL FERNANDEZ NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DIAGNOSTICA INTEGRADA SL | Administrador Unico | 16/01/2017 | |
GESTION DIAGNOSTICA INTEGRADA SL | Apoderado | 28/06/2010 |
VINCULACIONES DE PIÑOL FERNANDEZ NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑOL FERNANDEZ NURIA
Empresa: GESTION DIAGNOSTICA INTEGRADA SL
Administrador Unico
- Piñol Fernandez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44933 , F 206, S 8, H B 256201, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Empresa: GESTION DIAGNOSTICA INTEGRADA SL
Apoderado
- Piñol Fernandez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34963 , F 122, S 8, H B 256201, I/A 3 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Empresa: GESTION DIAGNOSTICA INTEGRADA SL
Administrador Unico
- Piñol Fernandez Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34963 , F 118, S 8, H B 256201, I/A 2 (26/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Información de PIÑOL FERNANDEZ NURIA
Mostramos los datos de PIÑOL FERNANDEZ NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑOL FERNANDEZ NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos