PINO ZORRILLA CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de PINO ZORRILLA CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PINO ZORRILLA CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUENGINER COAST SL | Socio Unico | 10/02/2020 | 21/12/2023 |
FUENGINER COAST SL | Administrador Unico | 10/02/2020 | 21/12/2023 |
FUENGINER COAST SL | Socio único | 21/12/2023 | |
FUENGINER COAST SL | Liquidador | 21/12/2023 | 21/12/2023 |
NUVENIN COAST PELUQUERIAS SL | Administrador Unico | 24/05/2018 | 25/09/2020 |
NUVENIN COAST PELUQUERIAS SL | Liquidador | 25/09/2020 | 25/09/2020 |
VINCULACIONES DE PINO ZORRILLA CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINO ZORRILLA CARMEN MARIA
Empresa: FUENGINER COAST SL
Liquidador
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921, L 4828, F 10, S 8, H MA154764, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Empresa: FUENGINER COAST SL
Administrador Unico
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Socio único
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921, L 4828, F 10, S 8, H MA154764, I/A 2 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-29
Empresa: NUVENIN COAST PELUQUERIAS SL
Liquidador
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5735, L 4642, F 68, S 8, H MA145381, I/A 4 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-29
Empresa: NUVENIN COAST PELUQUERIAS SL
Administrador Unico
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5735, L 4642, F 68, S 8, H MA145381, I/A 4 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-193-29
Empresa: FUENGINER COAST SL
Administrador Unico
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921, L 4828, F 9, S 8, H MA154764, I/A 1 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-29
Empresa: FUENGINER COAST SL
Socio Único
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921, L 4828, F 9, S 8, H MA154764, I/A 1 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-29
Empresa: NUVENIN COAST PELUQUERIAS SL
Administrador Unico
- Pino Zorrilla Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5735, L 4642, F 66, S 8, H MA145381, I/A 1 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-108-29
Información de PINO ZORRILLA CARMEN MARIA
Mostramos los datos de PINO ZORRILLA CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINO ZORRILLA CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos