PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES
Informe ejecutivo de PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PINNA SA | Liquidador | 05/03/2018 | 05/03/2018 |
INVERSIONES PINNA SA | Administrador Unico | 10/12/2014 | 05/03/2018 |
KLEPIN SA | Liquidador | 21/12/2017 | 21/12/2017 |
KLEPIN SA | Administrador Unico | 10/12/2014 | 21/12/2017 |
KLEPIN SA | Administrador Unico | 19/11/2009 | 10/12/2014 |
INVERSIONES PINNA SA | Administrador Unico | 19/11/2009 | 10/12/2014 |
VINCULACIONES DE PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES
Empresa: INVERSIONES PINNA SA
Liquidador
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 108, S 8, H MA 50163, I/A 9 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-29
Empresa: INVERSIONES PINNA SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 108, S 8, H MA 50163, I/A 9 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-29
Empresa: KLEPIN SA
Liquidador
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243, L 1156, F 184, S 8, H MA 34166, I/A 8 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
Empresa: KLEPIN SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243, L 1156, F 184, S 8, H MA 34166, I/A 8 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
Empresa: INVERSIONES PINNA SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 107, S 8, H MA 50163, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-29
Empresa: INVERSIONES PINNA SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 107, S 8, H MA 50163, I/A 6 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-29
Empresa: KLEPIN SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243, L 1156, F 184, S 8, H MA 34166, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-29
Empresa: KLEPIN SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243, L 1156, F 184, S 8, H MA 34166, I/A 7 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-29
Empresa: INVERSIONES PINNA SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2833, L 1746, F 106, S 8, H MA 50163, I/A 4 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-29
Empresa: KLEPIN SA
Administrador Unico
- Pinna Garcia Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2243, L 1156, F 184, S 8, H MA 34166, I/A 6 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-29
Información de PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES
Mostramos los datos de PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINNA GARCIA MARIA DE LAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos