PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARRACOBETA SL | Administrador Unico | 15/02/2021 | |
ARRABAL DEL AGUA SL | Administrador Unico | 19/04/2016 | |
RESIDENCIA EL SIGLO DE ORO SL | Socio Unico | 14/10/2013 | |
RESIDENCIA EL SIGLO DE ORO SL | Administrador Unico | 14/10/2013 |
VINCULACIONES DE PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN
Empresa: JARRACOBETA SL
Administrador Unico
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323 , F 193, S 8, H GU 3330, I/A 6 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-19
Empresa: LUGAR DEL ATARDECER SL
Apoderado
- Almudena Plaza Toledano
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 511 , F 199, S 8, H GU 6935, I/A 9 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-19
Empresa: ARRABAL DEL AGUA SL
Administrador Unico
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 54, S 8, H GU 3009, I/A 11 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-19
Empresa: ARRABAL DEL AGUA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Calvo Moreno Ruben
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Consejero
- Calvo Moreno Ruben
- Calvo Moreno Sergio
- Calvo Pinilla Ricardo
- Calvo Pinilla Rodrigo
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Presidente
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 54, S 8, H GU 3009, I/A 11 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-19
Empresa: ARRABAL DEL AGUA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Calvo Moreno Ruben
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Consejero
- Calvo Moreno Ruben
- Calvo Moreno Sergio
- Calvo Pinilla Ricardo
- Calvo Pinilla Rodrigo
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Presidente
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 53, S 8, H GU 3009, I/A 10 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-19
Empresa: ARRABAL DEL AGUA SL
Administrador Solidario
- Calvo Calvo Ricardo
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 53, S 8, H GU 3009, I/A 10 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-19
Empresa: RESIDENCIA EL SIGLO DE ORO SL
Administrador Unico
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 322 , F 99, S 8, H GU 3307, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-19
Empresa: RESIDENCIA EL SIGLO DE ORO SL
Administrador Solidario
- Calvo Calvo Ricardo
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 322 , F 99, S 8, H GU 3307, I/A 5 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-19
Empresa: RESIDENCIA EL SIGLO DE ORO SL
Socio Único
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 322 , F 99, S 8, H GU 3307, I/A 4 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-19
Empresa: ARRABAL DEL AGUA SL
Administrador Solidario
- Calvo Calvo Ricardo
- Pinilla Rustarazo Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 52, S 8, H GU 3009, I/A 8 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-19
Información de PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINILLA RUSTARAZO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos