PINILLA PALLEJA RAFAEL
Informe ejecutivo de PINILLA PALLEJA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINILLA PALLEJA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BET QUALITY OF LIFE SL | Presidente | 11/04/2012 | 21/02/2020 |
BET QUALITY OF LIFE SL | Consejero | 11/04/2012 | 21/02/2020 |
BET QUALITY OF LIFE SL | Consejero Delegado Solidario | 11/04/2012 | 18/04/2013 |
BET QUALITY OF LIFE SL | Presidente | 26/01/2011 | 11/04/2012 |
BET QUALITY OF LIFE SL | Consejero Delegado | 26/01/2011 | 11/04/2012 |
BET QUALITY OF LIFE SL | Consejero | 26/01/2011 | 11/04/2012 |
BET QUALITY OF LIFE SL | Administrador Mancomunado | 31/08/2009 | 26/01/2011 |
VINCULACIONES DE PINILLA PALLEJA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINILLA PALLEJA RAFAEL
Empresa: BET QUALITY OF LIFE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
- Pinilla Palleja Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 225, S 8, H A 124057, I/A 8 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-42-03
Empresa: BET QUALITY OF LIFE SL
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Palleja Rafael
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 225, S 8, H A 124057, I/A 5 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-03
Empresa: BET QUALITY OF LIFE SL
Consejero Delegado Solidario
- Gil Perez David
- Pinilla Palleja Rafael
Consejero
Presidente
- Pinilla Palleja Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 224, S 8, H A 124057, I/A 4 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-03
Empresa: BET QUALITY OF LIFE SL
Consejero Delegado
- Pinilla Palleja Rafael
Consejero
- Diez Rubio Alfonso
- Gil Perez David
- Perez Gonzalez Pedro Domingo
- Pinilla Palleja Rafael
- Yañez Tortosa Amelia
Presidente
- Pinilla Palleja Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 224, S 8, H A 124057, I/A 4 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-03
Empresa: BET QUALITY OF LIFE SL
Consejero Delegado
- Pinilla Palleja Rafael
Consejero
- Diez Rubio Alfonso
- Gil Perez David
- Perez Gonzalez Pedro Domingo
- Pinilla Palleja Rafael
- Yañez Tortosa Amelia
Presidente
- Pinilla Palleja Rafael
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 223, S 8, H A 124057, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-03
Empresa: BET QUALITY OF LIFE SL
Administrador Mancomunado
- Diez Rubio Alfonso
- Pinilla Palleja Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3501 , F 223, S 8, H A 124057, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-03
Empresa: BET QUALITY OF LIFE SL
Administrador Mancomunado
- Diez Rubio Alfonso
- Pinilla Palleja Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 34, S 8, H M 485963, I/A 1 (31/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-28
Información de PINILLA PALLEJA RAFAEL
Mostramos los datos de PINILLA PALLEJA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINILLA PALLEJA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos