PINILLA MONROIG MARIA NURIA
Informe ejecutivo de PINILLA MONROIG MARIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINILLA MONROIG MARIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAÑE I FLAQUER SL | Apoderado Solidario | 03/03/2023 |
VINCULACIONES DE PINILLA MONROIG MARIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINILLA MONROIG MARIA NURIA
Empresa: MAÑE I FLAQUER SL
Apoderado Solidario
- Pinilla Monroig Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28946 , F 223, S 8, H B 75028, I/A 12 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-49-08
Empresa: MAÑE I FLAQUER SL
Administrador
- Pinilla Monroig Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28946 , F 223, S 8, H B 75028, I/A 11 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-08
Empresa: JNL COMUNICACIO SL
Administrador Unico
- Pinilla Monroig Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44227 , F 218, S 8, H B 450237, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-08
Empresa: JNL COMUNICACIO SL
Administrador Unico
- Pinilla Monroig Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44227 , F 217, S 8, H B 450237, I/A 1 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Información de PINILLA MONROIG MARIA NURIA
Mostramos los datos de PINILLA MONROIG MARIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINILLA MONROIG MARIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos