PINILLA MARTINENA PATRICIA
Informe ejecutivo de PINILLA MARTINENA PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINILLA MARTINENA PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROIN-PINILLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2021 | |
PROTEC & MARTI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2021 | |
MARPI 1980 SL | Apoderado | 24/06/2021 | |
ADESA ROMANOS SL | Apoderado | 24/06/2021 | |
PROIN-PINILLA SL | Apoderado | 24/06/2021 | |
PROTEC & MARTI SL | Apoderado | 24/06/2021 | |
ADESA ROMANOS SL | Apoderado | 05/06/2013 |
VINCULACIONES DE PINILLA MARTINENA PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINILLA MARTINENA PATRICIA
Empresa: PROTEC & MARTI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballarin Raluy Mario
- Bauza Vegara Nadal
- Gurruchaga Muñoz Ignacio
- Marin Lausin David
- Pinilla Martinena Patricia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 188, S 8, H Z 44307, I/A 11 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-50
Empresa: PROTEC & MARTI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballarin Raluy Mario
- Bauza Vegara Nadal
- Gurruchaga Muñoz Ignacio
- Pinilla Asensio Jose Antonio
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 188, S 8, H Z 44307, I/A 11 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-50
Empresa: PROIN-PINILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballarin Raluy Mario
- Bauza Vegara Nadal
- Gurruchaga Muñoz Ignacio
- Pinilla Martinena Patricia
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4293 , F 14, S 8, H Z 17487, I/A 15 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-50
Empresa: PROIN-PINILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballarin Raluy Mario
- Bauza Vegara Nadal
- Gurruchaga Muñoz Ignacio
- Pinilla Asensio Jose Antonio
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4293 , F 14, S 8, H Z 17487, I/A 15 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-50
Empresa: PROTEC & MARTI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballarin Raluy Mario
- Bauza Vegara Nadal
- Gurruchaga Muñoz Ignacio
- Pinilla Asensio Jose Antonio
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 186, S 8, H Z 44307, I/A 10 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-50
Empresa: PROIN-PINILLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballarin Raluy Mario
- Bauza Vegara Nadal
- Gurruchaga Muñoz Ignacio
- Pinilla Asensio Jose Antonio
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 225, S 8, H Z 17487, I/A 14 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-50
Empresa: MARPI 1980 SL
Apoderado
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3800 , F 94, S 8, H Z 50652, I/A 4 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-50
Empresa: ADESA ROMANOS SL
Apoderado
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3980 , F 197, S 8, H Z 55097, I/A 4 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-50
Empresa: PROTEC & MARTI SL
Apoderado
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 184, S 8, H Z 44307, I/A 7 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-50
Empresa: PROIN-PINILLA SL
Apoderado
- Pinilla Martinena Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 224, S 8, H Z 17487, I/A 11 (24/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-50
VER MAS ACTOS
Información de PINILLA MARTINENA PATRICIA
Mostramos los datos de PINILLA MARTINENA PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINILLA MARTINENA PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos