PINILLA HOMPANERA ANGELINA
Informe ejecutivo de PINILLA HOMPANERA ANGELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PINILLA HOMPANERA ANGELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAM FONDO ASOCIADO FP | PRE.COMS.CTR | 17/07/2018 | |
CAM FONDO ASOCIADO FP | Miem.Com.Ctr | 24/01/2012 | |
CAM FONDO ASOCIADO FP | Pres.Com.Ctr | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE PINILLA HOMPANERA ANGELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINILLA HOMPANERA ANGELINA
Empresa: CAM FONDO ASOCIADO FP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44723 , F 129, S 8, H B 464539, I/A 18 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: CAM FONDO ASOCIADO FP
MRO.COMS.CTR
- Pastor Sogorb Inmaculada
- Pinilla Hompanera Angelina
PRE.COMS.CTR
- Pinilla Hompanera Angelina
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44723 , F 129, S 8, H B 464539, I/A 18 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
Empresa: CAM FONDO ASOCIADO FP
MRO.COMS.CTR
- Pastor Sogorb Inmaculada
- Pinilla Hompanera Angelina
PRE.COMS.CTR
- Pinilla Hompanera Angelina
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44723 , F 129, S 8, H B 464539, I/A 17 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Empresa: CAM FONDO ASOCIADO FP
Miem.Com.Ctr
- Asensi Sanchez Elvira
- Pastor Sogorb Inmaculada
- Pinilla Hompanera Angelina
Pres.Com.Ctr
- Pinilla Hompanera Angelina
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 93, S 8, H A 72943, I/A 12 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: CAM FONDO ASOCIADO FP
Miem.Com.Ctr
- Ayza Ferrer Francisca
- Carrion Perez Maria Belen
- Perez Navarro Asuncion
- Pinilla Hompanera Angelina
- Ramirez Lifante Isabel
- Waldorff Susana
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 93, S 8, H A 72943, I/A 12 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-03
Empresa: CAM FONDO ASOCIADO FP
Miem.Com.Ctr
- Ayza Ferrer Francisca
- Carrion Perez Maria Belen
- Perez Navarro Asuncion
- Pinilla Hompanera Angelina
- Ramirez Lifante Isabel
- Waldorff Susana
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2585 , F 93, S 8, H A 72943, I/A 9 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-03
Información de PINILLA HOMPANERA ANGELINA
Mostramos los datos de PINILLA HOMPANERA ANGELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINILLA HOMPANERA ANGELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos