PINILLA FERNANDEZ VALENTIN
Informe ejecutivo de PINILLA FERNANDEZ VALENTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 45
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE PINILLA FERNANDEZ VALENTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPANSION TURISTICA DE ANDALUCIA SA | Consejero | 20/10/2016 | 21/08/2024 |
EXPANSION TURISTICA DE ANDALUCIA SA | Consejero Delegado Solidario | 20/10/2016 | 21/08/2024 |
EXPANSION TURISTICA DE ANDALUCIA SA | Vicepresidente | 20/10/2016 | 21/08/2024 |
PINILLA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Consejero Delegado Solidario | 25/03/2015 | 28/12/2018 |
PINILLA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Presidente | 25/03/2015 | 28/12/2018 |
PINILLA CORPORACION EMPRESARIAL SL | Consejero | 25/03/2015 | 28/12/2018 |
AGRICOLA SIERRA SAN PEDRO SL | Consejero Delegado Solidario | 28/12/2018 | |
AGRICOLA SIERRA SAN PEDRO SL | Presidente | 28/12/2018 | |
AGRICOLA SIERRA SAN PEDRO SL | Consejero | 28/12/2018 | |
CONSTRUCCIONES PINILLA SL | Consejero Delegado Solidario | 20/06/2013 | 28/12/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PINILLA FERNANDEZ VALENTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINILLA FERNANDEZ VALENTIN
Empresa: EXPANSION TURISTICA DE ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Beatriz
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 78600, I/A 15 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-29
Empresa: AGRICOLA SIERRA SAN PEDRO SL
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 736, L 563, F 186, S 8, H CC 1722, I/A 21 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-12-10
Empresa: EXTREMEÑA DE TURISMO SA
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910, L 737, F 61, S 8, H CC 321, I/A 32 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-12-10
Empresa: PINILLA CORPORACION EMPRESARIAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 942, L 769, F 220, S 8, H CC 10606, I/A 10 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-12-10
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 738, L 565, F 224, S 8, H CC 354, I/A 31 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-10-10
Empresa: CONSTRUCCIONES PINILLA SL
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910, L 737, F 55, S 8, H CC 1721, I/A 42 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-10-10
Empresa: CARNICAS SIERRA DE SAN PEDRO SA
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Maria Del Carmen
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Maria Del Carmen
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784, L 611, F 216, S 8, H CC 6617, I/A 22 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-10
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 842, L 669, F 103, S 8, H CC 5465, I/A 35 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-10
Empresa: GERYVIDA DE EXTREMADURA SA
Consejero Delegado Solidario
- Pinilla Crespo Cesar Augusto
- Pinilla Crespo Maria Beatriz
- Pinilla Crespo Valentin
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 785, L 612, F 220, S 8, H CC 9516, I/A 20 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-10
Consejero Delegado Solidario
- Crespo Marquez Maria Del Carmen
- Pinilla Fernandez Valentin
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Pinilla Fernandez Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 910, L 737, F 70, S 8, H CC 318, I/A 35 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-10
VER MAS ACTOS
Información de PINILLA FERNANDEZ VALENTIN
Mostramos los datos de PINILLA FERNANDEZ VALENTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINILLA FERNANDEZ VALENTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos