PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL
Informe ejecutivo de PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SWFP CONSULTORIA Y ASESORIA COMERCIAL SL | Administrador Solidario | 26/06/2015 | 29/05/2019 |
SWFP CONSULTORIA Y ASESORIA COMERCIAL SL | Liquidador | 29/05/2019 | 29/05/2019 |
VISUAL TRENDS SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2011 | 27/08/2012 |
VINCULACIONES DE PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL
Liquidador
- Pinhal De Barros Nogueira Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33451 , F 116, S 8, H M 602121, I/A 3 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Administrador Solidario
- Pinhal De Barros Nogueira Jorge Manuel
- Ramos Dias Sergio Miguel
Liquidador
- Pinhal De Barros Nogueira Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33451 , F 116, S 8, H M 602121, I/A 3 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Empresa: SWFP-IMPRESION DE GRAN FORMATO SL
Administrador Solidario
- Pinhal De Barros Nogueira Jorge Manuel
- Ramos Dias Sergio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33451 , F 114, S 8, H M 602121, I/A 1 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-28
Empresa: VISUAL TRENDS SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Nuñez Francisco Javier
- Pinhal De Barros Nogueira Jorge Manuel
- Ramos Dias Sergio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 7, S 8, H SC 45380, I/A 3 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-15
Empresa: VISUAL TRENDS SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Nuñez Francisco Javier
- Pinhal De Barros Nogueira Jorge Manuel
- Ramos Dias Sergio Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 6, S 8, H SC 45380, I/A 2 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-15
Información de PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL
Mostramos los datos de PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINHAL DE BARROS NOGUEIRA JORGE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos