PIÑERO MELGAR MARC
Informe ejecutivo de PIÑERO MELGAR MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PIÑERO MELGAR MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WATAMBI NETWORKS SL | Administrador Solidario | 17/09/2018 |
VINCULACIONES DE PIÑERO MELGAR MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑERO MELGAR MARC
Empresa: WATAMBI NETWORKS SL
Administrador Solidario
- Cabanes Manresa Jose Ramon
- Piñero Melgar Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45672 , F 81, S 8, H B 495324, I/A 2 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Empresa: WATAMBI NETWORKS SL
Consejero Delegado
- Ascensi Sala Jordi
- Cabanes Manresa Jose Ramon
- Piñero Melgar Marc
Consejero
- Ascensi Sala Jordi
- Cabanes Manresa Jose Ramon
- Piñero Melgar Marc
Presidente
Secretario
- Piñero Melgar Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45672 , F 81, S 8, H B 495324, I/A 2 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-08
Empresa: WATAMBI NETWORKS SL
Consejero Delegado
- Ascensi Sala Jordi
- Cabanes Manresa Jose Ramon
- Piñero Melgar Marc
Consejero
- Ascensi Sala Jordi
- Cabanes Manresa Jose Ramon
- Piñero Melgar Marc
Presidente
Secretario
- Piñero Melgar Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45672 , F 77, S 8, H B 495324, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-08
Empresa: WATAMBI SL
Liquidador
- Piñero Melgar Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 132, S 8, H B 467869, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: WATAMBI SL
Administrador Solidario
- Piñero Melgar Marc
- Ruiz Papaseit Martin
Liquidador
- Piñero Melgar Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 132, S 8, H B 467869, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: WATAMBI SL
Administrador Solidario
- Piñero Melgar Marc
- Ruiz Papaseit Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44799 , F 131, S 8, H B 467869, I/A 1 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-08
Información de PIÑERO MELGAR MARC
Mostramos los datos de PIÑERO MELGAR MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑERO MELGAR MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos