PIÑERO LECHON PEDRO
Informe ejecutivo de PIÑERO LECHON PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE PIÑERO LECHON PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑERO LECHON PEDRO
Empresa: PEPILE TELECOM MOVIL SL
Apoderado
- Piñero Lechon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 61, S 8, H PM 73082, I/A 5 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-07
Empresa: PEPILE TELECOM MOVIL SL
Administrador Unico
- Piñero Lechon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 61, S 8, H PM 73082, I/A 4 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-07
Empresa: PEPILE TELECOM MOVIL SL
Administrador Unico
- Piñero Lechon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 61, S 8, H PM 73082, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-07
Empresa: PEPILE TELECOM MOVIL SL
Nuevo Socio Único
- Piñero Lechon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 61, S 8, H PM 73082, I/A 3 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-07
Empresa: PEPILE TELECOM MOVIL SL
Apoderado
- Piñero Lechon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2558 , F 60, S 8, H PM 73082, I/A 2 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-07
Administrador Solidario
- Palmer Gomez Felipe
- Piñero Lechon Pedro
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1812 , F 91, S 8, H PM 37724, I/A 2 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-07
Empresa: GRUPO UNION DOSUNO SL
Liquidador
- Piñero Lechon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 19, S 8, H PM 42504, I/A 5 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Empresa: GRUPO UNION DOSUNO SL
Administrador Solidario
- Palmer Gomez Felipe
- Piñero Lechon Pedro
Liquidador
- Palmer Gomez Felipe
- Piñero Lechon Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1950 , F 19, S 8, H PM 42504, I/A 5 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-07
Información de PIÑERO LECHON PEDRO
Mostramos los datos de PIÑERO LECHON PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑERO LECHON PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos