PINERO JUAN JAVIER
Informe ejecutivo de PINERO JUAN JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PINERO JUAN JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVECERIA MAVI SL | Administrador Unico | 25/03/2019 |
VINCULACIONES DE PINERO JUAN JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINERO JUAN JAVIER
Empresa: PROMOCIONES EMUME SL
Administrador Unico
- Pinero Juan Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 111, S 8, H A 145845, I/A 3 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-03
Empresa: PROMOCIONES EMUME SL
Administrador Unico
- Pinero Juan Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 110, S 8, H A 145845, I/A 2 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-03
Empresa: CERVECERIA MAVI SL
Administrador Unico
- Pinero Juan Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4109 , F 220, S 8, H A 159303, I/A 2 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-03
Información de PINERO JUAN JAVIER
Mostramos los datos de PINERO JUAN JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINERO JUAN JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos