PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION
Informe ejecutivo de PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIÑERO GESTION HOTELERA SA | Apoderado Mancomunado | 05/08/2013 | 21/09/2018 |
VIAJES GTI GRUPO TURISTICO INTERNACIONAL SA | Apoderado Mancomunado | 02/05/2018 | |
VIAJES GTI GRUPO TURISTICO INTERNACIONAL SA | Apoderado | 02/05/2018 | |
CORPORACION PATRIMONIAL PIÑERO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/04/2018 | |
CORPORACION PATRIMONIAL PIÑERO SL | Apoderado Mancomunado | 30/04/2018 | |
CORPORACION PATRIMONIAL PIÑERO SL | Secretario | 09/08/2017 | |
CORPORACION PATRIMONIAL PIÑERO SL | Consejero | 09/08/2017 |
VINCULACIONES DE PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION
Empresa: PIÑERO GESTION HOTELERA SA
Apoderado Mancomunado
- Cortese Angelo
- Piñero Garcia Isabel
- Piñero Garcia Lidia
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
- Ramos Garcia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 78, S 8, H PM 71981, I/A 13 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-07
Apoderado Mancomunado
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Maria Isabel Piñero Garcia
- Maria Isabel Piñero Garcia
- Piñero Garcia Lidia
- Piñero Garcia Lidia
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
- Ramos Garcia Juan Carlos
- Ramos Garcia Juan Carlos
- Ramos Garcia Juan Carlos
Apoderado Solidario
Apoderado
- Isabel Garcia Lorca
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2410 , F 72, S 8, H PM 65088, I/A 18 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-07
Empresa: CORPORACION PATRIMONIAL PIÑERO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maria Isabel Piñero Garcia
- Piñero Garcia Lidia
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
- Ramos Garcia Juan Carlos
Apoderado Mancomunado
- Cortese Angelo
- Cortese Angelo
- Maria Isabel Piñero Garcia
- Piñero Garcia Lidia
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
- Ramos Garcia Juan Carlos
- Ramos Garcia Juan Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2405 , F 194, S 8, H PM 64881, I/A 13 (30/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-07
Empresa: CORPORACION PATRIMONIAL PIÑERO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Lorca Isabel
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
- Piñero Imbernon Pablo
Presidente
Secretario
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2405 , F 191, S 8, H PM 64881, I/A 9 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-07
Empresa: PIÑERO GESTION HOTELERA SA
Apoderado Mancomunado
- Cortese Angelo
- Piñero Garcia Isabel
- Piñero Garcia Lidia
- Piñero Garcia Maria De La Encarnacion
- Ramos Garcia Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 8, S 8, H PM 71981, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-07
Información de PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION
Mostramos los datos de PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑERO GARCIA MARIA DE LA ENCARNACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos