PIÑERO DE PAZ LEYRA
Informe ejecutivo de PIÑERO DE PAZ LEYRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑERO DE PAZ LEYRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVIAN GESTION SL | Administrador Solidario | 28/12/2020 | |
R. PIÑERO & ASESORES ASOCIADOS SLP | Administrador Solidario | 09/12/2011 | |
R. PIÑERO & ASESORES ASOCIADOS SLP | Soc.Prof. | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE PIÑERO DE PAZ LEYRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑERO DE PAZ LEYRA
Empresa: LEVIAN GESTION SL
Administrador Solidario
- De Paz Bravo Clara Isabel
- Piñero De Paz Leyra
- Piñero Hernandez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 11, S 8, H IP 3413, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: PIRCHIGO SL
Apoderado
- Piñero De Paz Leyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 45, S 8, H IP 547, I/A 11 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-38
Empresa: AGRO LAS TOSCAS SL
Apoderado
- Piñero De Paz Leyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 189, S 8, H IP 2000, I/A 8 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-38
Empresa: R. PIÑERO & ASESORES ASOCIADOS SLP
Soc.Prof.
- Piñero De Paz Leyra
- Piñero Hernandez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 117, S 8, H IP 2287, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-38
Empresa: R. PIÑERO & ASESORES ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- De Paz Bravo Clara Isabel
- Piñero De Paz Leyra
- Piñero Hernandez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 117, S 8, H IP 2287, I/A 2 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-38
Empresa: R. PIÑERO & ASESORES ASOCIADOS SLP
Administrador Solidario
- De Paz Bravo Clara Isabel
- Piñero De Paz Ivan
- Piñero De Paz Leyra
- Piñero Hernandez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 52 , F 117, S 8, H IP 2287, I/A 2 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-38
Empresa: AGRO LAS TOSCAS SL
Apoderado
- Piñero De Paz Leyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45 , F 189, S 8, H IP 2000, I/A 6 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-38
Empresa: PIRCHIGO SL
Apoderado
- Piñero De Paz Leyra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 44, S 8, H IP 547, I/A 9 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-38
Información de PIÑERO DE PAZ LEYRA
Mostramos los datos de PIÑERO DE PAZ LEYRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑERO DE PAZ LEYRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos