PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS
Informe ejecutivo de PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLER ENERGY SERVICES SL | Apoderado | 04/09/2018 |
VINCULACIONES DE PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS
Empresa: SOLER GLOBAL SERVICE SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Ortiz Sofia
- Moreno Rodriguez Maria Ester
- Piñeiro Sanz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46346 , F 83, S 8, H B 266021, I/A 97 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-08
Empresa: 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Ortiz Sofia
- Moreno Rodriguez Maria Ester
- Piñeiro Sanz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46269 , F 9, S 8, H B 182228, I/A 102 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-08
Empresa: ELECTROMECANICA SOLER SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Ortiz Sofia
- Moreno Rodriguez Maria Ester
- Piñeiro Sanz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46265 , F 20, S 8, H B 78717, I/A 109 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-08
Empresa: SOLER ENERGY SERVICES SL
Apoderado
- Piñeiro Sanz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30307 , F 175, S 8, H M 545541, I/A 49 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Empresa: SOLER GLOBAL SERVICE SL
Apoderado Solidario
- Piñeiro Sanz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46346 , F 83, S 8, H B 266021, I/A 94 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: 1953 GRUP SOLER CONSTRUCTORA SL
Apoderado Solidario
- Piñeiro Sanz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46269 , F 7, S 8, H B 182228, I/A 97 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Empresa: ELECTROMECANICA SOLER SL
Apoderado Solidario
- Piñeiro Sanz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46265 , F 19, S 8, H B 78717, I/A 106 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-171-08
Información de PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS
Mostramos los datos de PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑEIRO SANZ MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos