PIÑEIRO SANROMAN MARCOS
Informe ejecutivo de PIÑEIRO SANROMAN MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PIÑEIRO SANROMAN MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 10/12/2021 |
VINCULACIONES DE PIÑEIRO SANROMAN MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑEIRO SANROMAN MARCOS
Empresa: ERNST & YOUNG ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41120 , F 7, S 8, H M 119851, I/A 305 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: OMNI THINKERS SL
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Piñeiro Sanroman Marcos
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 41, S 8, H M 696772, I/A 5 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: OMNI THINKERS SL
Apoderado
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Piñeiro Sanroman Marcos
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39224 , F 93, S 8, H M 696772, I/A 3 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Empresa: HUMAN COMPUTER DEVELOPMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Piñeiro Sanroman Marcos
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39553 , F 125, S 8, H M 292459, I/A 9 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-177-28
Empresa: HUMAN COMPUTER DEVELOPMENT SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Piñeiro Sanroman Marcos
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39553 , F 122, S 8, H M 292459, I/A 8 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-28
Información de PIÑEIRO SANROMAN MARCOS
Mostramos los datos de PIÑEIRO SANROMAN MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑEIRO SANROMAN MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos