PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALISEDA REAL ESTATE SA | Consejero | 26/07/2018 | 23/01/2019 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/07/2018 | 23/10/2018 |
BANCO PASTOR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2018 | 28/09/2018 |
VINCULACIONES DE PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: ALISEDA REAL ESTATE SA
Consejero
- Garachana Corona Carlos
- Gonzalez Gallego Luis
- Luna Barrado Alberto
- Piñeiro Bermudez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35428 , F 221, S 8, H M 636860, I/A 16 (23/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-28
Empresa: ALISEDA REAL ESTATE SA
Consejero
- Burgos Izquierdo Oscar
- Garachana Corona Carlos
- Gonzalez Gallego Luis
- Luna Barrado Alberto
- Piñeiro Bermudez Francisco Javier
- Vela Blasco Felix
- Vilchez Luque Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35428 , F 216, S 8, H M 636860, I/A 12 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acuña Espinosa Maria Aranzazu
- Balmaseda Estevez Magdalena
- Barroso Asensio Esther
- Burgos Izquierdo Oscar
- Clune Dowling Shane Laurance
- Cuerda Cabrerizo Fernando
- Del Cura Vela Maria De La Paz
- Fernandez Alvarez Silvia
- Fernandez Anton Eva Maria
- Garachana Corona Carlos
- Gonzalez Gallego Luis
- Gonzalez Ramos Maria Isabel
- Lopez De Carrizosa Navarro Blanca
- Moreno De La Osa Raul
- Piñeiro Bermudez Francisco Javier
- Rasines Sisniega Jose Manuel
- Rentero Moraleja Ana Maria
- Romero-giron Dorado Carlos
- Tercero Jaime Alfonso
- Vela Blasco Felix
- Ventura Crespo Santiago
- Vilchez Luque Ignacio
- Villalba Del Burgo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35932 , F 102, S 8, H M 2715, I/A 2897 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: BANCO PASTOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acuña Espinosa Maria Aranzazu
- Balmaseda Estevez Magdalena
- Barroso Asensio Esther
- Burgos Izquierdo Oscar
- Clune Dowling Shane Laurance
- Cuerda Cabrerizo Fernando
- Del Cura Vela Maria Del Paz
- Fernandez Alvarez Silvia
- Fernandez Anton Eva
- Garachana Corona Carlos
- Gonzalez Gallego Luis
- Gonzalez Ramos Maria Isabel
- Lopez De Carrizosa Navarro Blanca
- Moreno De La Osa Raul
- Piñeiro Bermudez Francisco Javier
- Rasines Sisniega Jose Manuel
- Rentero Moraleja Ana Maria
- Romero-giron Dorado Carlos
- Tercero Jaime Alfonso
- Vela Blasco Felix
- Ventura Crespo Santiago
- Villalba Del Burgo Antonio
- Vlichez Luque Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3656 , F 21, S 8, H C 49294, I/A 145 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-132-15
Información de PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PIÑEIRO BERMUDEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos